Gremium | Partei/Organisation/ Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Delegierende Stelle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||||
Fraktion/AG der FWV/gen.hd | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 31.10.2008 | bis 31.10.2008 | |||
Gemeinderat | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | |||||
Ordentliche Mitglieder | ||||||||
Sozialausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |||
Sportausschuss | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.04.2005 | bis 28.04.2005 | |||
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.04.2005 | bis 28.04.2005 | |||
Ausschuss für Integration und Chancengleichheit bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.07.2008 | von 23.07.2008 | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |
Stellvertretende Mitglieder | ||||||||
Bauausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |||
Haupt- und Finanzausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |||
Jugendhilfeausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |||
Kulturausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |||
Umweltausschuss bis 23.04.2013 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |||
Sportausschuss | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.04.2005 | von 28.04.2005 | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss bis 16.09.2020 | Grüne | Grüne stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 28.04.2005 | von 28.04.2005 | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |
Gemeinderätliche Mitglieder (gemäß § 2 Absatz 1 b der Satzung) | ||||||||
Ausländerrat/Migrationsrat | Grüne | Grüne gemeinderätliches Mitglied | gemeinderätliches Mitglied | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | |||
Gemeinderätliche beratende Mitglieder | ||||||||
Jugendgemeinderat | Grüne | Grüne gemeinderätliches beratendes Mitglied | gemeinderätliches beratendes Mitglied | 25.01.2006 | von 25.01.2006 | Fraktion/AG der FWV / gen.hd | Fraktion/AG der FWV / gen.hd |